广东通报:6人被查,1人被开除党籍和取消退休待遇
11月12日—14日
发布通报
详情如下
广东省戒毒管理局原党委委员、副局长梁世辉接受纪律审查和监察调查
广东省戒毒管理局原党委委员、副局长梁世辉涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省纪委监委驻省司法厅纪检监察组纪律审查和惠州市监委监察调查。
梁世辉简历
梁世辉,男,汉族,1963年3月出生,广东罗定人,在职大专学历,1982年1月参加工作,1994年6月加入中国共产党。
历任广东省增城劳教所党委委员、副所长,党委副书记、所长;广东省劳教局处长,党委委员、副局长;广东省戒毒管理局党委委员、副局长,一级调研员。2022年8月退休。
广东省高级人民法院刑四庭原审判员温新安接受纪律审查和监察调查
广东省高级人民法院刑四庭原审判员温新安涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省纪委监委驻省法院纪检监察组纪律审查和清远市监委监察调查。
温新安简历
温新安,男,汉族,1955年2月出生,广东增城人,在职大专学历,1974年9月加入中国共产党,1976年12月参加工作。
历任广东省高级人民法院审判监督庭审判员、刑二庭审判员、刑四庭审判员。2015年3月退休。
广东省交通集团有限公司科技研究开发中心主任陈泽松接受纪律审查和监察调查
广东省交通集团有限公司科技研究开发中心主任陈泽松涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省交通集团有限公司纪委纪律审查和惠州市监委监察调查。
陈泽松简历
陈泽松,男,汉族,1968年9月出生,广东普宁人,在职研究生学历,1992年7月参加工作,1995年6月加入中国共产党。
历任广东省路桥建设发展有限公司党委委员、董事、副总经理、总工程师,威盛运输企业有限公司董事、总经理,广东华路交通科技投资有限公司董事、广东省交通集团有限公司科技研究开发中心主任。
东莞市水务集团有限公司党委副书记、董事、总经理朱伟强接受纪律审查和监察调查
东莞市水务集团有限公司党委副书记、董事、总经理朱伟强涉嫌严重违纪违法,目前正接受东莞市纪委监委纪律审查和监察调查。
朱伟强简历
朱伟强,男,汉族,1966年7月出生,广东东莞人,在职研究生学历,1988年7月参加工作,1991年12月加入中国共产党。
历任东莞市纪委常委,东莞市水务投资集团有限公司党委副书记、纪委书记,东莞市水务集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
汕尾市海丰县城东镇党委书记黄胜国接受纪律审查和监察调查
汕尾市海丰县城东镇党委书记黄胜国涉嫌严重违纪违法,目前正接受海丰县纪委监委纪律审查和监察调查。
黄胜国简历
黄胜国,男,汉族,1975年8月出生,广东海丰人,在职研究生学历,1995年2月加入中国共产党,1996年8月参加工作。
历任汕尾市海丰县监察局副局长;海丰县赤坑镇党委副书记、镇长,党委书记;海丰县卫生健康局党组书记、局长;海丰县城东镇党委书记。
东莞市公安局大朗分局原副局长黄敏军接受纪律审查和监察调查
东莞市公安局大朗分局原副局长黄敏军涉嫌严重违纪违法,目前正接受东莞市纪委监委纪律审查和监察调查。
黄敏军简历
黄敏军,男,汉族,1973年12月出生,东莞大朗人,在职大专学历,1994年3月参加工作,2003年6月加入中国共产党。
历任东莞市公安局大朗分局黄草朗派出所所长,大朗分局副局长,大朗分局国内安全保卫大队一级警长,大朗分局巡警大队一级警长。
揭东区埔田镇原党委书记江惜辉严重违纪违法被开除党籍和取消退休待遇
日前,揭东区纪委监委对揭东区埔田镇原党委书记江惜辉严重违纪违法问题进行了立案审查调查。
经查,江惜辉丧失理想信念,背弃初心使命,对党不忠诚、不老实,与他人串供,对抗组织审查;无视中央八项规定精神,违规收受礼品、礼金,私车公养;违背组织原则,违规选拔任用村干部;利欲熏心,胆大妄为,非法侵吞公款;纪法底线失守,大搞权钱交易,把公权力当作谋取私利的工具,在工程建设、职务晋升、土地调规、农业项目申报等方面为他人谋取利益,并非法收受巨额财物。
江惜辉严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律,构成严重职务违法并涉嫌贪污、受贿犯罪,且在党的十八大后不收敛、不收手,性质严重,影响恶劣,应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定,经揭东区纪委常委会会议研究并报揭东区委批准,决定给予江惜辉开除党籍处分;按规定取消其相应退休待遇;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。
江惜辉简历
江惜辉,男,汉族,1962年8月出生,广东揭阳揭东人,在职大学学历,1983年8月参加工作,1986年5月加入中国共产党。
历任揭东县埔田镇党委副书记、镇长,揭东经济开发区党委副书记、管委会主任,揭东区埔田镇党委书记、镇人大主席,揭东区埔田镇党委书记,揭东区农业和林业局党组书记、局长,政协揭阳市揭东区委员会常委、农业和农村委员会主任,政协揭阳市揭东区委员会正科职干部。
2022年8月退休。